Org.nr: 556825-1432
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Löveborg, Malin Therése | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Nilsson Broman, Elin Anna Linnéa | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Schlasberg, Sebastian Fredrik | 2024-06-17 |
Revisor | Deloitte AB | 2024-06-17 |
Styrelseledamot | Rystedt, Lars Örjan | 2024-06-17 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Jens Robert | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Sawjani, Märta Kristina Elisabet | 2024-06-17 |
Huvudansvarig revisor | Lihnell, Anna Pernilla | 2024-06-17 |
Styrelseledamot | Hilmersson, Eva Mariette | 2023-02-17 |
Styrelsesuppleant | Strandberg, Maria Rebecca Helena | 2023-02-17 |
Extern firmatecknare | Arnhult, Hans Jarl Rutger | 2023-02-17 |
Styrelsesuppleant | Westman Sarby, Ylva | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Axland, Malin | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Sjöswärd, Christina Ulrica | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Mörndal, Jakob Magnus | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Sandell, Fredrik Gustav | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Eriksson, Mats Åke Gunnar | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Stork, Sven Ingvar | 2022-08-31 |
Extern firmatecknare | Månesköld, Kristina Maria | 2022-08-31 |
Styrelseledamot | Pehrsson, Biljana | 2022-01-28 |