Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pepparkvarnens Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pepparkvarnens Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nacka Bilfrakt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nacka Biltransport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trailerservice Södertälje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |