Org.nr: 556781-6276
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Grinde, Per-Erik Mattias | 2023-07-06 |
Styrelseledamot | Romin, Gunnar Jan-Ove | 2022-09-27 |
Styrelsesuppleant | Salbut-Sobieraj, Justyna Janina | 2022-09-27 |
Styrelseledamot | Löfven, Per Olle | 2022-06-23 |
Styrelsesuppleant | Forsslund, Dan Olof | 2022-06-23 |
Styrelseledamot | Löfven, Sven Jonas | 2022-06-14 |
Styrelsesuppleant | Lautin, Fredrik Klaus Werner | 2022-06-14 |
Verkställande direktör | Lautin, Fredrik Klaus Werner | 2022-06-14 |