Org.nr: 556579-0333
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Grinde, Per-Erik Mattias | 2023-07-06 |
Styrelseledamot | Lautin, Fredrik Klaus Werner | 2023-04-26 |
Verkställande direktör | Lautin, Fredrik Klaus Werner | 2023-04-26 |
Styrelsesuppleant | Lautin, Emil Fredrik | 2022-05-23 |
Ordförande | Löfven, Sven Jonas | 2022-04-09 |
Styrelseledamot | Löfven, Sven Jonas | 2022-04-09 |