Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hedblom Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group One AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Synsam Group One AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Synsam Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska S Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group Innovationscenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Synsam Group Innovationscenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |