Org.nr: 559272-3018
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Geiler, Ida Katarina | 2024-09-17 |
Huvudansvarig revisor | Tistam, Alexander | 2023-08-15 |
Revisor | KPMG AB | 2023-08-15 |
Ordförande | Brattlund, Nils Erik | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Brattlund, Nils Erik | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Grimborg, Kurt Michael | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Lidbeck, Erik Malcolm | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Koefoed, Jesper | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Westford, Susanne Maria | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Gaardsholt, Tina Høyer | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Engström, Jimmy Kristofer | 2023-05-05 |
Ordförande | Daniels, Martin Jonas | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Barlaup, Torhild Luise | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Daniels, Martin Jonas | 2022-10-28 |
Ordförande | Lundstedt, Björn Einar Håkan | 2022-01-29 |
Styrelseledamot | Lundstedt, Björn Einar Håkan | 2022-01-29 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2021-12-09 |