Org.nr: 556768-7248
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Tistam, Alexander | 2023-08-10 |
Revisor | KPMG AB | 2023-08-10 |
Ordförande | Lundstedt, Björn Einar Håkan | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Grimborg, Kurt Michael | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Lundstedt, Björn Einar Håkan | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Kereklidou, Marina Maria | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Geiler, Ida Katarina | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Holm, Ingrid Santos | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Pilsas Gyllner, Alide Stella | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Persson, Henrik Bo-Göran | 2023-03-04 |
Styrelseledamot | Hedblom, Per Erik | 2022-05-11 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2021-12-09 |