Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |