Org.nr: 559416-2090
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cederholm, Mats Gunnar | 2024-09-28 |
Styrelseledamot | Alnefelt, Per | 2024-07-05 |
Styrelseledamot | Walfisz, Martin Adam | 2024-07-05 |
Styrelseledamot | Lundkvist, Lars Johan Henrik | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Colin, Annette Ingegerd Marie | 2023-12-08 |
Styrelseledamot | Sparud, Carl Lennart | 2023-08-31 |
Styrelseledamot | Maiqvist, Anders Oskar | 2023-08-31 |
Ordförande | Wiberg Larsson, M Helén Charlotte | 2023-01-26 |
Styrelseledamot | Nilsson, Bo Torsten | 2023-01-26 |
Styrelseledamot | Wiberg Larsson, M Helén Charlotte | 2023-01-26 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Bo Torsten Patrik | 2023-01-26 |
Styrelsesuppleant | Carlborg, Peter Jonas Michael | 2023-01-26 |