Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-10 |