Org.nr: 559199-9940
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-13 |
Styrelseledamot | Walfisz, Martin Adam | 2024-08-13 |
Huvudansvarig revisor | Kullberg, Rolf Nicklas | 2024-08-13 |
Ordförande | Bergsten, Owe | 2024-06-13 |
Styrelseledamot | Alnefelt, Per | 2024-06-13 |
Styrelseledamot | Lundkvist, Lars Johan Henrik | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Colin, Annette Ingegerd Marie | 2023-12-08 |
Styrelseledamot | Sparud, Carl Lennart | 2023-08-31 |
Styrelseledamot | Maiqvist, Anders Oskar | 2023-08-31 |
Huvudansvarig revisor | Hofréus, Sven Patric | 2023-06-01 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2023-06-01 |
Styrelseledamot | Ingvason Sigurgeirsson, Brjann | 2022-09-08 |
Styrelseledamot | Lyngeled, Klaus | 2022-06-10 |
Styrelseledamot | Maiqvist, Anders Oskar | 2022-06-10 |