Org.nr: 559261-4613
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sager, Ingvar Gunnar Joacim | 2024-08-20 |
Extern verkställande direktör | Edelsvärd, Erik Jonas | 2024-04-17 |
Styrelsesuppleant | Jildmalm, Martin Bengt Gunnar | 2023-10-10 |
Styrelseledamot | Åkerlind, Marie Charlotte | 2023-06-13 |
Revisor | Kristiansson, Karl Sigvard Ronny | 2021-10-28 |