Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bilspedition-Transportörer Service Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bilspedition Transportörer Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norrenergi Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bilspedition Transportörer Bilspedition Logistik Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Robert Falck AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Microbe Factory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stadsfinans Management Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eneff, Energieffektiviseringsföreningen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |