Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-11-30 |