Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2023-12-30 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-04 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2023-01-12 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |