Org.nr: 556990-1225
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Dimitrov, Dimitar Hristov | 2023-04-19 |
Styrelsesuppleant | Adasevic, Dario | 2023-04-19 |
Styrelseledamot | Baragi, Rohit Suresh | 2022-12-16 |
Styrelsesuppleant | Sunaryadi, Mochamad | 2022-12-16 |
Revisor | Rosberg, Stefan John Paul | 2022-09-13 |
Ordförande | Isaq, Rawand | 2022-07-08 |
Styrelseledamot | Isaq, Rawand | 2022-07-08 |
Styrelseledamot | Butrus, George Naseer | 2022-07-08 |
Styrelsesuppleant | Butrus, Naseer George Butrus | 2022-07-08 |