Org.nr: 559058-3471
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Myumyun, Yusein Hasan | 2024-03-27 |
Styrelsesuppleant | Kuldoshova, Flora | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Toshev, Olimjon | 2023-04-18 |
Verkställande direktör | Toshev, Olimjon | 2023-04-18 |
Styrelseledamot | Samkharadze, Otar | 2022-11-09 |
Styrelsesuppleant | Niiazova, Khurshedabonu | 2022-11-09 |
Styrelseledamot | Lundberg, Robert Weine Karl-Axel | 2022-10-12 |
Styrelsesuppleant | Lundberg, Emil Karl Weine | 2022-10-12 |