Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
19821118-XXXX
Ta kreditupplysning
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke är en man född den 18 november 1982. Han är folkbokförd i Kungsbacka sedan 2023-06-01. Kungsbacka ligger i Kungsbacka kommun, Hallands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
2 Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
2 Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vanlycke Owner AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pixpay AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aderby & Wedin Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Finansea Företagslån AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CapIQ Finansea Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CapIQ Finansea Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CapIQ Finansea Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CapIQ Finansea Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cap d'ail Conseiller Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Dansoft IT & Konsulting
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
PrintSource by DanSoft Handelsbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-03
DS Collect AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-30
Coyol AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
2 Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
Verkställande direktör
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
Styrelsesuppleant
Matilda P E Aderby Vanlycke
Tillbaka till sidans topp
Vanlycke Owner AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
Styrelsesuppleant
Matilda P E Aderby Vanlycke
Tillbaka till sidans topp
Pixpay AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonny Max Sebastian Aderby Vanlycke
Styrelsesuppleant
Matilda P E Aderby Vanlycke
Tillbaka till sidans topp