Org.nr: 559150-1688
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aderby Vanlycke, Matilda P E | 2023-11-04 |
Revisor | Korda, Ado | 2023-10-12 |
Huvudansvarig revisor | Partanen Olofsson, Isak Emmanuel | 2023-05-17 |
Revisor | WeAudit Sweden AB | 2023-05-17 |
Huvudansvarig revisor | Ahlberg, Sven Johan Paul | 2022-12-22 |
Revisor | Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag | 2022-12-22 |