Org.nr: 559269-2940
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aderby Vanlycke, Matilda P E | 2023-12-19 |
Revisor | Korda, Ado | 2023-10-12 |
Huvudansvarig revisor | Partanen Olofsson, Isak Emmanuel | 2023-05-16 |
Revisor | WeAudit Sweden AB | 2023-05-16 |
Huvudansvarig revisor | Ahlberg, Sven Johan Paul | 2022-12-23 |
Revisor | Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag | 2022-12-23 |