Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jon Aron Olof Heimer
Jon Aron Olof Heimer
19670415-XXXX
Ta kreditupplysning
Heimer, Jon Aron Olof är en man född den 15 april 1967 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Olink Proteomics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Olink Proteomics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Olink OldCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Olink OldCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Olink OldCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Olink Holding AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Olink Holding AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Olink Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Olink Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Olink Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jon Heimer Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Jon Heimer Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jon Heimer Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jon Heimer Consulting AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Jon Heimer Consulting AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jon Heimer Consulting AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jon Aron Olof Heimer har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-06-10
Olink Proteomics AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Olink Proteomics AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jon Aron Olof Heimer
Verkställande direktör
Jon Aron Olof Heimer
Styrelseledamot
Gustaf Oskar Hjelm
Ordförande
Gustaf Oskar Hjelm
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelseledamot
Johan Magnus Lyth
Huvudansvarig revisor
Jakob Marek Wojcik
Tillbaka till sidans topp
Olink OldCo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jon Aron Olof Heimer
Verkställande direktör
Jon Aron Olof Heimer
Ordförande
Jon Aron Olof Heimer
Huvudansvarig revisor
Fredrik Oskar Norrman
Styrelseledamot
Gustaf Oskar Hjelm
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelseledamot
Johan Magnus Lyth
Tillbaka till sidans topp
Olink Holding AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jon Hindar
Ordförande
Jon Hindar
Styrelseledamot
Johan Lars Fredrik Lund
Styrelseledamot
Nicolas Henry Roelofs
Styrelseledamot
Robert Alan Schueren
Styrelseledamot
Solange Andree Madeleine Bullukian
Styrelseledamot
Gregory James Moore
Styrelseledamot
Jon Aron Olof Heimer
Verkställande direktör
Jon Aron Olof Heimer
Styrelseledamot
Mary Ethel Reumuth
Huvudansvarig revisor
Fredrik Oskar Norrman
Styrelseledamot
Tommi Markus Unkuri
Styrelsesuppleant
Johan Viktor Pietilä Holmner
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp