Org.nr: 559046-8632
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Norrman, Fredrik Oskar | 2024-08-30 |
Ordförande | Heimer, Jon Aron Olof | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Jansson, Tommy Mattias | 2024-06-10 |
Huvudansvarig revisor | Engstam, Per Johan | 2022-09-08 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-09-08 |
Ordförande | Unkuri, Tommi Markus | 2021-10-05 |
Styrelseledamot | Unkuri, Tommi Markus | 2021-10-05 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Per Magnus | 2021-10-05 |