Org.nr: 559189-7763
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Norrman, Fredrik Oskar | 2024-08-30 |
Styrelseledamot | Jansson, Tommy Mattias | 2024-06-25 |
Huvudansvarig revisor | Engstam, Per Johan | 2022-09-10 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Unkuri, Tommi Markus | 2021-10-05 |
Styrelsesuppleant | Pietilä Holmner, Johan Viktor | 2021-10-05 |