Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johanna Elisabeth Raun
Johanna Elisabeth Raun
19661022-XXXX
Ta kreditupplysning
Raun, Johanna Elisabeth är en kvinna född den 22 oktober 1966 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Scoutförlaget Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Lidingöloppet Marknads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisorssuppleant
HS Hushållningssällskapens Service Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Artipelag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Midnattsloppet Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Engelbrekts Hus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Antidoping Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Artipelaginvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Bådan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Scouternas utbildningsbolag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Föreningen Handarbetets vänner u.p.a.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 18
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Ideella föreningen Svenska Hundskyddsföreningen med firma Hundstallet - Svenska Hundskydds- föreningen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisorssuppleant
Ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker med firma Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johanna Elisabeth Raun har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2024-01-19
Sista versen 82599 AB
Upplöst...
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2023-06-14
Lidingö TK AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-27
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 19 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Scoutförlaget Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kerstin Anna-Karin Hennig
Extern verkställande direktör
Anna-Karin Öman
Styrelseledamot
Hanna Rebecka Bata
Styrelseledamot
Gustav Olof Herbert Öhrn
Ordförande
Gustav Olof Herbert Öhrn
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Styrelsesuppleant
Elisabeth Sylvia Birgitta Danefjäll
Huvudansvarig revisor
Johanna Elisabeth Raun
Tillbaka till sidans topp
Lidingöloppet Marknads AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Magnus Svensson Rajan
Extern verkställande direktör
Sven Krister Svensson
Styrelseledamot
Ingrid Mia Arnhult
Ordförande
Ingrid Mia Arnhult
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Huvudansvarig revisor
Johanna Elisabeth Raun
Styrelseledamot
Cloude Richard Feigin
Styrelseledamot
Markus Erik Klas Pfister
Tillbaka till sidans topp
Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anette Margareta Wagler
Styrelseledamot
Pia Charlotte B Falk Ahlgren
Extern verkställande direktör
Mia Therese Qwärnström
Styrelseledamot
Rut Kajsa Karin Värna
Styrelseledamot
Kent Andreas Strömberg
Ordförande
Kent Andreas Strömberg
Styrelseledamot
Lena Elisabeth Kring
Styrelseledamot
Sara Maria Schönbeck
Styrelseledamot
Jan-Ivan Oskar Smedberg
Styrelseledamot
Rolf Bertil Strandin
Styrelseledamot
Jens Ola Wikström
Revisor
Johanna Elisabeth Raun
Revisorssuppleant
Linnéa Josefin Fors
Tillbaka till sidans topp