Org.nr: 556227-6674
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Norell, Hans Jonas Stefan | 2024-05-30 |
Revisorssuppleant | Schultze, Nils Per Micael | 2024-05-30 |
Styrelseledamot | Bengtson, Gustav Thomas | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Wahab Ahmad, Tara | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Hagman, Karin Elisabet | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Andreasson, Håkan Johan Tegner | 2023-05-13 |
Styrelseledamot | Sand, Anette Helena Maria | 2023-05-13 |
Styrelseledamot | Broman Lindfors, Malin Therese J | 2023-05-13 |
Styrelseledamot | Wikström, Jens Ola | 2022-05-14 |