Org.nr: 556691-1524
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ingemarsson, Lars Allan Ulf | 2024-06-26 |
Ordförande | Notlöf, Lena Birgitta | 2024-04-12 |
Styrelseledamot | Notlöf, Lena Birgitta | 2024-04-12 |
Revisor | Olsson, Sven Olof Christer | 2024-04-12 |
Styrelseledamot | Seger, John Torbjörn | 2023-07-07 |
Styrelseledamot | Seger, Siri Lillemor | 2023-07-07 |
Ordförande | Hägertz Engstam, Liselotte | 2023-05-31 |
Styrelseledamot | Hägertz Engstam, Liselotte | 2023-05-31 |
Styrelseledamot | Bergmark, Liselotte Kristina | 2023-05-31 |
Ordförande | Jakobson, Björn | 2022-09-06 |
Styrelseledamot | Jakobson, Björn | 2022-09-06 |
Extern firmatecknare | Jakobson, Josefin Lillemor | 2022-09-06 |