Org.nr: 559262-8530
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sjöstrand, Per Wiking | 2024-02-14 |
Huvudansvarig revisor | Hornberg Roman, Karin Ingrid | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Lemne, Carola Elisabet | 2023-01-28 |
Extern verkställande direktör | Von Portatius, Hans Heinrich Arnot | 2022-04-09 |