Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Eugen Österlin
Claes Eugen Österlin
19530530-XXXX
Ta kreditupplysning
Österlin, Claes Eugen är en man född den 30 maj 1953 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ÖRNATASSEN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Karelia Timber AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Karelia Timber Intressenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Metainvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Paradeigma Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Peutinger AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ramatuelle Holdings III AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ramatuelle Holdings IV AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Inverde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Inverde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Pak Logistik Intressenter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Notalp Logistik AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hallonstenar Elförening ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Eugen Österlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-20
BERGSLAGERNAS JÄRNVARUAktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-09
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ÖRNATASSEN AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claes Eugen Österlin
Styrelsesuppleant
Barbro Margareta Österlin
Tillbaka till sidans topp
Karelia Timber AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Claes Eugen Österlin
Styrelseledamot
Johan Erik Gutwasser
Verkställande direktör
Johan Erik Gutwasser
Tillbaka till sidans topp
Karelia Timber Intressenter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claes Eugen Österlin
Styrelsesuppleant
Johan Erik Gutwasser
Verkställande direktör
Johan Erik Gutwasser
Tillbaka till sidans topp