Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Jan Erik Hummel
Karl Jan Erik Hummel
19590927-XXXX
Ta kreditupplysning
Hummel, Karl Jan Erik är en man född den 27 september 1959 och är bosatt i London S.W.5
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ramatuelle Holdings III AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Dala Invest
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Zärimner
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Jan Erik Hummel har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-27
IES Skolfastigheter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ann Barbara Bergström
Styrelseledamot
Claes Eugen Österlin
Ordförande
Claes Eugen Österlin
Styrelseledamot
Karl Jan Erik Hummel
Styrelsesuppleant
Marie Nicole Wandel
Huvudansvarig revisor
Håkan Anders Olsson Reising
Styrelsesuppleant
Sally Jane Thornton
Styrelseledamot
Albert Louis Lauschus
Extern firmatecknare
Eva Eleonor Kälarne Nilsson
Extern verkställande direktör
Lars Petter Jonsson
Styrelseledamot
Ida Jessica Linda Fryksten
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Barbara Ann Bergström
Styrelseledamot
Claes Eugen Österlin
Styrelseledamot
Karl Jan Erik Hummel
Ordförande
Karl Jan Erik Hummel
Huvudansvarig revisor
Håkan Anders Olsson Reising
Extern verkställande direktör
Hans Heinrich Arndt von Portatius
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Barbara Ann Bergstrom
Styrelseledamot
Claes Eugen Österlin
Styrelseledamot
Karl Jan Erik Hummel
Ordförande
Karl Jan Erik Hummel
Huvudansvarig revisor
Håkan Anders Olsson Reising
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp