Org.nr: 556680-3036
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Koritz, Lars Anders | 2024-09-20 |
Styrelseledamot | Koritz, Lars Anders | 2024-09-20 |
Verkställande direktör | Koritz, Lars Anders | 2024-09-20 |
Verkställande direktör | Koritz, Lars Anders | 2024-09-20 |
Extern verkställande direktör | Koritz, Lars Anders | 2024-08-28 |
Extern verkställande direktör | Cornelius, Katarina Helena | 2022-05-07 |
Styrelseledamot | Lorentsson, Charles Joacim | 2022-04-09 |
Styrelseledamot | Storm, Anna Pernilla | 2022-04-09 |
Styrelsesuppleant | Ribbestam, Steve Jörgen | 2022-04-09 |
Extern firmatecknare | Hansson, Rut Ingela | 2022-04-09 |