Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JEFF Electronics Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Init Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Golfevent i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Golfevent i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Init Sweden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MANE Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | P&B Investments i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JEFF Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EMN Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |