Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Init Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Scandinavian Trading and Consulting Services i Kungsbacka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Init Sweden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-20 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-28 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-14 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-08-17 |