Org.nr: 556745-0233
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Bergmark, Nils Jonas Petter | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Jernberg Bate, Inger Maria Liselotte | 2024-05-29 |
Verkställande direktör | Mellbin, Anders Henric | 2024-05-29 |
Extern firmatecknare | Wikström, Carl Olof Christer | 2024-05-29 |
Extern firmatecknare | Wikström, Karl Olof Roger | 2024-05-29 |
Extern firmatecknare | Sundin, David Håkan | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Möller, Per Åke | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Hilmersstam, Karl Jan-Olof | 2024-03-28 |
Verkställande direktör | Hilmersstam, Karl Jan-Olof | 2024-03-28 |
Huvudansvarig revisor | Ekenberg, Bengt Anders | 2022-09-21 |
Ordförande | Kronman, Stefan Ingemar | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Kronman, Stefan Ingemar | 2022-02-16 |
Extern firmatecknare | Mårtensson, Thomas Roland | 2022-02-16 |