Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |