Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aenigma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Aenigma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Idhammar Produktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rodoverken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Rodoverken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rodoverken Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Rodoverken Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EFFIT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | EFFIT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-04-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-13 |