Org.nr: 556587-8427
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Höjgård Höök, Anna Cecilia | 2024-07-24 |
Styrelseledamot | Morath, Joachim Peter | 2023-09-29 |
Styrelsesuppleant | Bandling, Åse Charlott | 2023-09-29 |
Verkställande direktör | Morath, Joachim Peter | 2023-09-29 |
Extern verkställande direktör | Franklin, Martin Olof | 2023-04-07 |
Revisor | Knutsson, Berth Åke | 2022-09-02 |
Styrelseledamot | Wiklund, Erik Thomas | 2022-05-20 |
Styrelsesuppleant | Albertsson, Renata Margareta | 2022-05-20 |