Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Feelgood Hälsoforum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Clarahälsan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Feelgood Företagshälsovård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Feelgood Sjukvård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Länshälsan Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Idavallen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Feelgood Länshälsan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Feelgood Alna Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Feelgood Företagshälsa Dalarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SELDER & COMPANY AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mahlin Advanced Mechanics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SELDER & COMPANY HOLDING AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |