Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |