Org.nr: 556395-0152
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rådenstein, Eva Kristina | 2024-06-20 |
Extern firmatecknare | Forsberg, Niclas Samuel | 2023-08-03 |
Revisor | Niklasson, Clas Håkan Berth | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Hallberg, Tobbe Bertil Lennart | 2023-05-17 |
Styrelseledamot | Tornell, Cecilia Marie | 2023-05-17 |