Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Ledungsfastigheter i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Östra Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |