Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-04 |
||
Bolagsman Utträde: 2022-12-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-08 |