Org.nr: 556605-1982
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Höjgård Höök, Anna Cecilia | 2024-07-24 |
Styrelseledamot | Morath, Joachim Peter | 2023-10-03 |
Verkställande direktör | Morath, Joachim Peter | 2023-10-03 |
Extern firmatecknare | Bandling, Åse Charlott | 2023-10-03 |
Extern verkställande direktör | Hilborn, Annika | 2022-07-07 |
Huvudansvarig revisor | Westberg, Anna Hélene Maria | 2022-04-28 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-04-28 |
Ordförande | Esping, Åke Tomas | 2022-02-20 |
Styrelseledamot | Ohlsén Kühn, Karin Agneta | 2022-02-20 |
Styrelseledamot | Esping, Åke Tomas | 2022-02-20 |
Styrelseledamot | Ingerholt, Åke Christian | 2022-02-20 |
Styrelseledamot | Isaksson, Karoline Margareta | 2022-02-20 |
Extern verkställande direktör | Hilborn, Annika | 2022-02-20 |