Org.nr: 556133-6123
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Höjgård Höök, Anna Cecilia | 2024-07-24 |
Styrelseledamot | Morath, Joachim Peter | 2023-09-21 |
Verkställande direktör | Morath, Joachim Peter | 2023-09-21 |
Ordförande | Silvasti, Lars Mikko Christian | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Silvasti, Lars Mikko Christian | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Bonik, Mikael Anders | 2023-09-16 |
Styrelsesuppleant | Danielsson, Emma Lina Maria | 2023-09-16 |
Verkställande direktör | Bonik, Mikael Anders | 2023-09-16 |
Revisor | Bild, Tomas Åke Magnus | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Kvarsell, Inger Ulrika | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Bengtsson, Carina Margaretha | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Malmborg, Carl-Gustav Thomas | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Sundqvist, Emma Kristina | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Schmidt, Gudrun Carina Beatrice | 2023-05-12 |
Styrelsesuppleant | Davidsson, Per Martin Johan | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Lindeborg, Bernt Erik | 2022-06-01 |