Org.nr: 556718-5896
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Höjgård Höök, Anna Cecilia | 2024-07-25 |
Styrelseledamot | Morath, Joachim Peter | 2023-09-29 |
Verkställande direktör | Morath, Joachim Peter | 2023-09-29 |
Extern verkställande direktör | Thulin, Anna Margareta | 2023-04-07 |
Extern firmatecknare | Bandling, Åse Charlott | 2023-04-07 |
Huvudansvarig revisor | Svanberg, Anna Kristina | 2021-10-22 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2021-10-22 |