Org.nr: 559299-4692
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lundin, Lars Robert | 2023-04-06 |
Styrelseledamot | Lundin, Lars Robert | 2023-04-06 |
Revisor | Enskog, Max Erik Tryggve | 2022-11-24 |
Styrelseledamot | Ynghagen, Lars Robert | 2022-03-17 |
Verkställande direktör | Ynghagen, Lars Robert | 2022-03-17 |
Ordförande | Östlund, Erik Markus | 2021-10-30 |
Styrelseledamot | Östlund, Erik Markus | 2021-10-30 |