Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anne Jessica Malmsten
Anne Jessica Malmsten
19641214-XXXX
Ta kreditupplysning
Malmsten, Anne Jessica är en kvinna född den 14 december 1964 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kinna Bil Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kinna Bil Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kinna Bil Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bogesunds Bil Aktiebolaget
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bogesunds Bil Aktiebolaget
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bogesunds Bil Aktiebolaget
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Getängs bilservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Borås Bil Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Borås Bil Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Borås Bil Viared AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Borås Bil Viared AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Borås Bil Viared AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Borås Bil SKC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Borås Bil SKC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Borås Bil SKC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
E.K.O Bilcenter Viared AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Borås Bil Bilservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anne Jessica Malmsten har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-24
Parametric Solutions AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kinna Bil Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anne Jessica Malmsten
Verkställande direktör
Anne Jessica Malmsten
Ordförande
Anne Jessica Malmsten
Revisor
Lars-Ola Jäxvik
Styrelseledamot
Britt Kristina Carling
Styrelseledamot
Lena Katarina Nilsson
Tillbaka till sidans topp
Bogesunds Bil Aktiebolaget
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anne Jessica Malmsten
Verkställande direktör
Anne Jessica Malmsten
Ordförande
Anne Jessica Malmsten
Revisor
Lars-Ola Jäxvik
Styrelseledamot
Britt Kristina Carling
Styrelseledamot
Lena Katarina Nilsson
Tillbaka till sidans topp
Getängs bilservice AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anne Jessica Malmsten
Revisor
Lars-Ola Jäxvik
Styrelseledamot
Ulf Tomas Dahlqvist
Ordförande
Ulf Tomas Dahlqvist
Extern verkställande direktör
Themistoklis Kostamis
Styrelsesuppleant
Jan Roland Gustafsson
Tillbaka till sidans topp