Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-07-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-12 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-11 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-05 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-12-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-27 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-26 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-09 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-27 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-12-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-28 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-22 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-22 |