Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | MM Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tamilan Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Tamil one service | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-02 |