Org.nr: 556347-6281
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Muthumanickam, Dakshinamoorthy | 2024-09-19 |
Styrelsesuppleant | Gustafson, Carl Vilhelm Vladimir | 2024-09-19 |
Ordförande | Muthumanickam, Dakshinamoorthy | 2024-08-14 |
Styrelseledamot | Lindkvist Svange, Kenny Lars-Erik | 2024-08-14 |
Styrelsesuppleant | Lötbom, Lennart Elvis Julius | 2024-02-22 |
Styrelseledamot | Sivarajah, Vedusan | 2023-11-02 |