Org.nr: 559147-0454
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Guseinov, Elkhan | 2024-09-19 |
Styrelseledamot | Muthumanickam, Dakshinamoorthy | 2024-09-19 |
Styrelsesuppleant | Gustafson, Carl Vilhelm Vladimir | 2024-09-19 |
Styrelsesuppleant | Guseinov, Elkhan | 2024-09-04 |
Verkställande direktör | Muthumanickam, Dakshinamoorthy | 2024-09-04 |
Styrelsesuppleant | Yusupova, Firuza | 2024-03-26 |
Styrelsesuppleant | Sivarajah, Vedusan | 2024-02-22 |
Styrelsesuppleant | Al-Dujaili, Ameer Lateef Kareem | 2023-02-13 |
Styrelsesuppleant | Ravi Thevar, Suriyasudhan | 2022-11-23 |